通达动力(002576) - 历史高管履历
最后更新于:2022-06-14
# | 公告日期 | 姓名 | 性别 | 出生年份 | 年龄 | 最高学历 | 职务 | 任职日期 | 离职日期 | 持有总股本比例 2024-06-30 | 持有流通股本比例 2024-06-30 | 个人简介 | 在职 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-14 | 魏少军 | 男 | 1963 | 61岁 | EMBA | 董事长 | 2017-07-03 | 2022-06-13 | -- | -- | 魏少军:男,中国国籍,出生于1963年,北京大学中国企业家后EMBA。2003年创立隆基泰和实业有限公司,历任董事长、总裁。2015年11月至今,担任隆基泰和置业有限公司董事长。2017年11月至今,担任通达动力董事长。 | 否 |
2 | 2022-06-14 | 曾俭华 | 男 | 1958 | 66岁 | 博士研究生 | 独立董事 | 2020-12-28 | 2022-06-13 | -- | -- | 曾俭华:1958年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,现任共青城华建函数投资管理有限公司董事长,浙江富润数字科技股份有限公司独立董事。曾任中国建设银行总行首席财务官、首席风险官,江山控股有限公司董事局主席兼总裁等职务。 | 否 |
3 | 2022-06-14 | 朱南军 | 男 | 1972 | 52岁 | 博士研究生 | 独立董事 | 2020-12-28 | 2022-06-13 | -- | -- | 朱南军:男,1972年5月出生,中国国籍,博士学历,现任北京大学经济学院风险管理与保险学系副主任、北京大学经济学院副教授,兼任鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事、航天时代电子技术股份有限公司独立董事。 | 否 |
4 | 2022-06-14 | 梁上上 | 男 | 1971 | 53岁 | 博士研究生 | 独立董事 | 2020-12-28 | 2022-06-13 | -- | -- | 梁上上:男,1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1997年8月至2020年7月,曾任浙江大学法学院教授、副院长,浙江金海环境技术股份有限公司独立董事,浙江康隆达特种保护科技股份有限公司独立董事,长城汽车股份有限公司独立董事,日照港股份有限公司独立董事;现任清华大学法学院教授,乐歌人体工学股份有限公司独立董事,北京康拓红外技术股份有限公司独立董事,北京兆易创新科技股份有限公司独立董事,江苏通达动力科技股份有限公司独立董事;2020年9月至今,任公司独立董事。 | 否 |
5 | 2022-06-14 | 曹李余 | 男 | 1983 | 41岁 | 本科 | 董事 | 2020-06-05 | 2022-06-13 | -- | -- | 曹李余:1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2004年至今历任隆基泰和集团投资发展部主管、区域总经理、总裁助理、副总裁等职务。 | 否 |
6 | 2022-06-14 | 杨乐 | 男 | 1985 | 39岁 | 本科 | 董事 | 2019-05-27 | 2022-06-13 | -- | -- | 杨乐:1985年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2008年至今历任隆基泰和集团计划经营部职员、项目总经理、区域副总经理、城市总经理等职务。 | 否 |
7 | 2022-06-14 | 朱斌 | 男 | 1968 | 56岁 | 大专及其他 | 职工监事 | 2008-07-29 | 2022-06-13 | -- | -- | 朱斌:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任南通彩扩电子设备厂技术员,南通电缆厂车间主任,技术科科长、技术质检部部长、生产部部长等职务。2007年11月进入本公司工作,先后任质量管理部经理、车间主任、生产部经理。现任南通通达矽钢冲压科技有限公司运营总监助理兼制造部经理。 | 否 |
8 | 2022-06-14 | 张国 | 男 | 1975 | 49岁 | 大专及其他 | 监事会主席 | 2017-11-03 | 2022-06-13 | -- | -- | 张国:中国国籍,男,出生于1975年,大专。2012年6月至2014年8月,担任隆基泰和实业有限公司规划设计中心总监。2014年8月至今,历任和道国际商贸有限公司总经理助理、副总经理,文商旅集团专业总监等。2015年11月至今,担任隆基泰和置业有限公司监事。 | 否 |
9 | 2022-06-14 | 刘侠飞 | 女 | 1987 | 37岁 | 本科 | 监事 | 2021-05-28 | 2022-06-13 | -- | -- | 刘侠飞:中国国籍,女,出生于1987年,本科。2011年7月至今,历任隆基泰和置业有限公司资本运营中心主管、经理、高级经理。 | 否 |
10 | 2022-06-14 | 卢应伶 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 董秘(代) | 2022-04-02 | 2022-06-13 | -- | -- | 卢应伶:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师,美资ITT南通精密机械有限公司财务经理,万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理,中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015年6月进入公司工作,任公司副总经理、财务负责人。 | 否 |
11 | 2022-04-02 | 王欣 | 男 | 1985 | 39岁 | 硕士研究生 | 副总经理 | 2018-02-13 | 2022-04-02 | -- | -- | 王欣:男,生于1985年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于武汉大学金融学专业,硕士毕业于北京大学软件工程专业。2013年7月至2018年1月,任职于隆基泰和置业有限公司,2018年2月至2022年3月任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022年4月加入公司,现任公司财务总监、董事会秘书。 | 否 |
12 | 2022-04-02 | 王欣 | 男 | 1985 | 39岁 | 硕士研究生 | 董秘 | 2018-04-03 | 2022-04-02 | -- | -- | 王欣:男,生于1985年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于武汉大学金融学专业,硕士毕业于北京大学软件工程专业。2013年7月至2018年1月,任职于隆基泰和置业有限公司,2018年2月至2022年3月任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022年4月加入公司,现任公司财务总监、董事会秘书。 | 否 |
13 | 2021-05-29 | 王晨芳 | 女 | 1980 | 44岁 | 本科 | 监事 | 2017-11-03 | 2021-05-27 | -- | -- | 王晨芳:中国国籍,女,出生于1980年,本科。2004年7月至2012年9月,历任隆基泰和实业有限公司人力资源部部长、光为绿色能源科技有限公司人力资源部部长。2012年10月至今,历任隆基泰和置业有限公司人力资源副总监、和道国际商贸有限公司总经理助理、隆基泰和置业有限公司人力资源总监、董事长助理等。2015年11月至今,担任隆基泰和置业有限公司监事。 | 否 |
14 | 2020-12-29 | 杨克泉 | 男 | 1967 | 57岁 | 博士研究生 | 独立董事 | 2014-09-15 | 2020-12-28 | -- | -- | 杨克泉:男,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,企业管理专业。1994年至2001年,任河北经贸大学讲师;2004年至2012年,任上海立信会计学院副教授;2012年至2014年,任国辰产业投资基金管理有限公司投资总监;2012年至2016年任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事;2013年至今,任北京凯易恒资产管理有限公司执行董事兼经理;2014年至2017年,任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事、上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事;2014年至2020年,任江苏通达动力科技股份有限公司独立董事;2015年至今,任上海立信会计金融学院副教授;2016年至今,任上海鲲允企业管理咨询有限公司监事;2018年至今,任法兰泰克重工股份有限公司独立董事;2019年至今,任南通易恒科技信息咨询有限责任公司监事;2020年至今,任上海海典软件股份有限公司独立董事、春雪食品集团股份有限公司独立董事;2020年10月至今,任公司独立董事。 | 否 |
15 | 2020-12-29 | 韦烨 | 男 | 1970 | 54岁 | 硕士研究生 | 独立董事 | 2014-09-15 | 2020-12-28 | -- | -- | 韦烨:男,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,专职律师。1993年7月至1995年7月,任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司法务;1995年8月至2001年4月,任上海市光大律师事务所律师、合伙人;2001年4月至2003年4月,任北京市同达律师事务所上海分所合伙人;2003年4月至2014年12月,任上海汇衡律师事务所创始合伙人;2015年1月至今,任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人;2020年7月至今担任公司独立董事。 | 否 |
16 | 2020-12-29 | 成志明 | 男 | 1962 | 62岁 | 博士研究生 | 独立董事 | 2014-09-15 | 2020-12-28 | -- | -- | 成志明:男,汉族,1962年10月出生,1988年11月获得南京大学国际商学院管理学博士学位,1983年7月至今分别在苏州大学财经学院、南京大学商学院任教。现任南京大学商学院教授、中国开发区协会平台经济专业委会理事长、中国企业联合会管理咨询委员会副主任、江苏省企业管理咨询协会名誉会长。成志明教授在企业发展战略、园区/区域发展战略、组织创新、企业文化等方面有非常深厚的理论功底与丰富的咨询实践经验,先后担任常林股份、丰东股份、江海股份、苏州宝馨股份、金陵饭店、四方冷链、通达科技股份、南京交通控股集团和苏中药业股份等多家独立董事。 | 否 |
17 | 2020-05-15 | 张佳 | 男 | 1983 | 41岁 | 本科 | 董事 | 2017-11-03 | 2020-05-14 | -- | -- | 张佳:中国国籍:男,出生于1983年,本科。2008年12月至2015年10月,历任隆基泰和实业有限公司计划经营部副经理、融资部经理、财务管理中心融资总监。2013年7月至今,担任隆基泰和置业有限公司副总裁。2016年10月至2017年9月,担任隆基泰和置业有限公司运营管理中心总经理。2016年10月至今,担任隆基泰和置业有限公司房地产事业部总经理。 | 否 |
18 | 2019-05-15 | 张宇 | 男 | 1979 | 45岁 | 本科 | 董事 | 2017-11-03 | 2019-05-15 | -- | -- | 张宇:中国国籍:男,出生于1979年,本科。2014年3月至今,担任隆基泰和置业有限公司副总裁兼任战略投资中心总经理。 | 否 |
19 | 2018-04-04 | 王欣 | 男 | 1985 | 39岁 | 硕士研究生 | 董秘(代) | 2018-02-13 | 2018-04-03 | -- | -- | 王欣:男,生于1985年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,本科毕业于武汉大学金融学专业,硕士毕业于北京大学软件工程专业。2013年7月至2018年1月,任职于隆基泰和置业有限公司,2018年2月至2022年3月任江苏通达动力科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。2022年4月加入公司,现任公司财务总监、董事会秘书。 | 否 |
20 | 2018-02-14 | 肖欣 | 男 | 1983 | 41岁 | 硕士研究生 | 副总经理 | 2017-04-11 | 2018-02-13 | -- | -- | 肖欣:中国国籍:男,出生于1983年,硕士研究生学历。曾任中信资产管理有限公司股权投资一部副总经理,知合资本管理有限公司战略投资部总监,华夏幸福基业股份有限公司投资并购部总监,隆基泰和实业有限公司总裁助理。2017年4月至今担任公司副总经理、董事会秘书。 | 否 |
21 | 2018-02-14 | 肖欣 | 男 | 1983 | 41岁 | 硕士研究生 | 董秘 | 2017-04-11 | 2018-02-13 | -- | -- | 肖欣:中国国籍:男,出生于1983年,硕士研究生学历。曾任中信资产管理有限公司股权投资一部副总经理,知合资本管理有限公司战略投资部总监,华夏幸福基业股份有限公司投资并购部总监,隆基泰和实业有限公司总裁助理。2017年4月至今担任公司副总经理、董事会秘书。 | 否 |
22 | 2017-11-04 | 葛晶平 | 男 | 1969 | 55岁 | 本科 | 董事 | 2014-09-15 | 2017-11-03 | -- | -- | 葛晶平先生:1969年出生,本科学历。2002年~2007年任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理,2007年至今任上海聚慧投资发展有限公司执行董事,2007年至今任金轮蓝海股份有限公司监事。 | 否 |
23 | 2017-11-04 | 王岳 | 男 | 1967 | 57岁 | 大专及其他 | 董事 | 2008-07-29 | 2017-11-03 | 1.07% | 1.07% | 王岳:男,大专学历,工程师,高级经济师。曾任通州市工装模具厂技术员,1994年4月进入公司工作,历任通州市通达电力设备厂副厂长,南通通达矽钢冲压有限公司董事、副总经理,现任公司副总经理、总工程师。 | 否 |
24 | 2017-11-04 | 王岳 | 男 | 1967 | 57岁 | 大专及其他 | 副总经理 | 2008-07-29 | 2017-11-03 | 1.07% | 1.07% | 王岳:男,大专学历,工程师,高级经济师。曾任通州市工装模具厂技术员,1994年4月进入公司工作,历任通州市通达电力设备厂副厂长,南通通达矽钢冲压有限公司董事、副总经理,现任公司副总经理、总工程师。 | 否 |
25 | 2017-11-04 | 何建忠 | 男 | 1975 | 49岁 | 大专及其他 | 监事会主席 | 2008-07-29 | 2017-11-03 | -- | -- | 何建忠:男,大专学历。1997年10月进入公司工作,历任技术员、营销部职员、营销主任等职务,现任公司国内业务部部长。 | 否 |
26 | 2017-11-04 | 褚邵华 | 男 | 1969 | 55岁 | 大专及其他 | 监事 | 2008-07-29 | 2017-11-03 | -- | -- | 褚邵华:男,大专学历。曾任南通东达电机有限公司技术员,1997年3月进入公司工作,现任公司生产计划部部长。 | 否 |
27 | 2017-11-04 | 彭进杰 | 男 | 1963 | 61岁 | 大专及其他 | 副总经理 | 2014-09-15 | 2017-11-03 | -- | -- | 彭进杰:男,大专学历,助理工程师,高级经济师。曾任南通县四安农机厂工人,1991年进入公司工作,历任南通通达矽钢冲压有限公司工具车间主任、公司总经理助理兼生产部主任,现任公司生产总监。 | 否 |
28 | 2017-07-04 | 言骅 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 董事长(代) | 2017-03-06 | 2017-07-03 | 0.45% | -- | 言骅:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事,现任公司总经理。 | 否 |
29 | 2017-04-12 | 刘利 | 男 | 1980 | 44岁 | 博士研究生 | 副总经理 | 2014-09-15 | 2017-04-11 | -- | -- | 刘利:博士学历。曾任职于首钢技术研究院高级工程师,民生证券研究院高级分析师,2014年6月进入公司工作。 | 否 |
30 | 2017-04-12 | 刘利 | 男 | 1980 | 44岁 | 博士研究生 | 董秘 | 2014-09-15 | 2017-04-11 | -- | -- | 刘利:博士学历。曾任职于首钢技术研究院高级工程师,民生证券研究院高级分析师,2014年6月进入公司工作。 | 否 |
31 | 2017-03-07 | 姜煜峰 | 男 | 1969 | 55岁 | EMBA | 董事长 | 2008-07-29 | 2017-03-06 | -- | -- | 姜煜峰:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士,高级经济师。曾任通州市兴仁纺织厂技术员、通州市仪器设备厂技术员、通州市通达电力设备厂厂长、南通通达矽钢冲压有限公司董事长兼总经理、江苏通达动力科技股份有限公司董事长。2017年3月至今,担任南通通达矽钢冲压科技有限公司董事长。 | 否 |
32 | 2015-07-01 | 言骅 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 财务总监(代) | 2015-06-10 | 2015-06-30 | 0.45% | -- | 言骅:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事,现任公司总经理。 | 否 |
33 | 2015-06-11 | 陆洋 | 男 | 1977 | 47岁 | 本科 | 副总经理 | 2011-09-05 | 2015-06-10 | -- | -- | 陆洋:男,本科学历,中级经济师。曾任南京石城税务事务所/会计师事务所业务发展经理,乐金电子(南京)等离子有限公司财务经理,西班牙独资南通华荣鹰架制造有限公司财务及行政经理,高露洁三笑有限公司内部审计经理。2011年8月进入公司工作,现担任公司副总经理、财务负责人,于2013年1月23日起代为履行公司董事会秘书职责。 | 否 |
34 | 2015-06-11 | 陆洋 | 男 | 1977 | 47岁 | 本科 | 财务负责人 | 2011-09-05 | 2015-06-10 | -- | -- | 陆洋:男,本科学历,中级经济师。曾任南京石城税务事务所/会计师事务所业务发展经理,乐金电子(南京)等离子有限公司财务经理,西班牙独资南通华荣鹰架制造有限公司财务及行政经理,高露洁三笑有限公司内部审计经理。2011年8月进入公司工作,现担任公司副总经理、财务负责人,于2013年1月23日起代为履行公司董事会秘书职责。 | 否 |
35 | 2014-09-16 | 贺小勇 | 男 | 1972 | 52岁 | 硕士研究生 | 独立董事 | 2008-07-29 | 2014-09-15 | -- | -- | 贺小勇:男,汉族,出生于1972年,研究生学历,律师,教授。2006年3月至今,任华东政法大学国际经济法教授,博士研究生导师。2009年3月至今,任华东政法大学图书馆副馆长(主持工作)。2008年5月至今,任江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。2009年4月至今,任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。2009年5月至今,任珠海格力电器股份有限公司独立董事。 | 否 |
36 | 2014-09-16 | 傅丰礼 | 男 | 1944 | 80岁 | 博士研究生 | 独立董事 | 2008-07-29 | 2014-09-15 | -- | -- | 傅丰礼:男,博士,教授级高级工程师。历任上海工业大学讲师、上海电器科学研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师、电机分所所长、副总工程师。1994年获政府特别津贴;1996年被机械工业部批准为中国机械工业科技专家;"中小型异步电动计算机辅助设计系统"研究成果于1992年获机械电子部一等奖,并有其他多项研究成果获机械工业部和国家教委的奖励,多部关于电机理论与技术、电机工程方面的专著由机械工业出版社出版,曾在国际会议和国内期刊上发表论文60多篇。曾任中国电工技术学会理论电工专业委员会委员、直线电机专业委员会委员,现任上海电机行业协会顾问,东南大学兼职教授。 | 否 |
37 | 2014-09-16 | 张晓荣 | 男 | 1968 | 56岁 | 硕士研究生 | 独立董事 | 2008-07-29 | 2014-09-15 | -- | -- | 张晓荣:1968年4月出生,男,中国注册会计师、高级工商管理硕士,自1995年2月任职上会会计师事务所(特殊普通合伙),历任副主任会计师,首席合伙人、主任会计师,广西桂冠电力股份有限公司独立董事。现兼任万华化学集团股份有限公司、上海徕木电子股份有限公司独立董事。2018年6月28日至今任钱江水利开发股份有限公司独立董事。 | 否 |
38 | 2014-09-16 | 盛波 | 男 | 1960 | 64岁 | 硕士研究生 | 董事 | 2008-07-29 | 2014-09-15 | -- | -- | 盛波:男,硕士学位,软件工程师。1999年加入深圳市创新投资集团工作至今,历任投资部经理、成都创新投资管理公司总经理、项目管理总部总经理助理;现任南通红土创新资本创业投资有限公司董事总经理;南通红土创新资本创业投资管理有限公司董事总经理、无锡红土创业投资有限公司董事总经理;江苏界达特异新材料股份有限公司董事;武汉银泰科技电源股份有限公司副董事长;江苏海四达电源科技股份有限公司董事;江苏瑞雪海洋科技有限公司副董事长;北京金一文化发展股份有限公司董事;深圳市云海通讯股份有限公司董事;深圳市联嘉祥科技股份有限公司董事;江苏万林现代物流股份有限公司监事会主席。 | 否 |
39 | 2014-09-16 | 陆洋 | 男 | 1977 | 47岁 | 本科 | 董秘 | 2013-03-30 | 2014-09-15 | -- | -- | 陆洋:男,本科学历,中级经济师。曾任南京石城税务事务所/会计师事务所业务发展经理,乐金电子(南京)等离子有限公司财务经理,西班牙独资南通华荣鹰架制造有限公司财务及行政经理,高露洁三笑有限公司内部审计经理。2011年8月进入公司工作,现担任公司副总经理、财务负责人,于2013年1月23日起代为履行公司董事会秘书职责。 | 否 |
40 | 2013-04-02 | 陆洋 | 男 | 1977 | 47岁 | 本科 | 董秘(代) | 2013-01-23 | 2013-03-30 | -- | -- | 陆洋:男,本科学历,中级经济师。曾任南京石城税务事务所/会计师事务所业务发展经理,乐金电子(南京)等离子有限公司财务经理,西班牙独资南通华荣鹰架制造有限公司财务及行政经理,高露洁三笑有限公司内部审计经理。2011年8月进入公司工作,现担任公司副总经理、财务负责人,于2013年1月23日起代为履行公司董事会秘书职责。 | 否 |
41 | 2013-01-24 | 张巍 | 男 | 1979 | 45岁 | 本科 | 副总经理 | 2011-09-05 | 2013-01-23 | -- | -- | 张巍:男,本科学历。历任中国华源集团无锡生命科技发展股份有限公司投资发展部部长助理、北京百慧勤投资管理有限公司项目经理、天津光科照明显示发展有限公司总裁助理。2008年4月加盟南通通达矽钢冲压有限公司,现任本公司董事会秘书。 | 否 |
42 | 2013-01-24 | 张巍 | 男 | 1979 | 45岁 | 本科 | 董秘 | 2008-07-29 | 2013-01-23 | -- | -- | 张巍:男,本科学历。历任中国华源集团无锡生命科技发展股份有限公司投资发展部部长助理、北京百慧勤投资管理有限公司项目经理、天津光科照明显示发展有限公司总裁助理。2008年4月加盟南通通达矽钢冲压有限公司,现任本公司董事会秘书。 | 否 |
43 | 2011-09-08 | 羌志培 | 男 | 1956 | 68岁 | 大专及其他 | 副总经理 | 2008-07-29 | 2011-09-05 | 2.50% | 2.50% | 羌志培先生:1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自公司设立起一直在本公司工作,历任通州市通达电力设备厂副董事长、副厂长,南通通达矽钢冲压有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理。 | 否 |
44 | 2011-09-08 | 胡浩 | 女 | 1967 | 57岁 | 大专及其他 | 副总经理 | 2008-07-29 | 2011-09-05 | -- | -- | 胡浩女士:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任通州市仪器设备厂会计,1997年3月进入本公司工作,历任通州市通达电力设备厂财务负责人、南通通达矽钢冲压有限公司财务负责人。现任本公司副总经理、财务负责人。 | 否 |
45 | 2011-09-08 | 胡浩 | 女 | 1967 | 57岁 | 大专及其他 | 财务负责人 | 2008-07-29 | 2011-09-05 | -- | -- | 胡浩女士:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任通州市仪器设备厂会计,1997年3月进入本公司工作,历任通州市通达电力设备厂财务负责人、南通通达矽钢冲压有限公司财务负责人。现任本公司副总经理、财务负责人。 | 否 |
46 | 2011-08-25 | 葛晶平 | 男 | 1969 | 55岁 | 本科 | 董事 | 2008-07-29 | 2011-08-24 | -- | -- | 葛晶平先生:1969年出生,本科学历。2002年~2007年任香港银辉企业集团有限公司投资发展部总经理,2007年至今任上海聚慧投资发展有限公司执行董事,2007年至今任金轮蓝海股份有限公司监事。 | 否 |
47 | 2011-08-25 | 羌志培 | 男 | 1956 | 68岁 | 大专及其他 | 董事 | 2008-07-29 | 2011-08-24 | 2.50% | 2.50% | 羌志培先生:1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。自公司设立起一直在本公司工作,历任通州市通达电力设备厂副董事长、副厂长,南通通达矽钢冲压有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、副总经理。 | 否 |
48 | 2022-06-14 | 姜煜峰 | 男 | 1969 | 55岁 | EMBA | 董事长 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 姜煜峰:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工商管理硕士,高级经济师。曾任通州市兴仁纺织厂技术员、通州市仪器设备厂技术员、通州市通达电力设备厂厂长、南通通达矽钢冲压有限公司董事长兼总经理、江苏通达动力科技股份有限公司董事长。2017年3月至今,担任南通通达矽钢冲压科技有限公司董事长。 | 是 |
49 | 2022-06-14 | 言骅 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 董事 | 2008-07-29 | -- | 0.45% | -- | 言骅:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事,现任公司总经理。 | 是 |
50 | 2022-06-14 | 言骅 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 总经理 | 2008-07-29 | -- | 0.45% | -- | 言骅:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任南通江海电容器有限公司营业部副部长。2007年7月起任南通通达矽钢冲压有限公司董事,现任公司总经理。 | 是 |
51 | 2022-06-14 | 胡彬 | 男 | 1962 | 62岁 | 本科 | 独立董事 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 胡彬:男,中国国籍,出生于1962年,本科,中国注册会计师。曾任四川托普股份有限公司审计总监、四川华联会计师事务所主任会计师、所长、中和正信会计师事务所四川分所执行所长、立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 | 是 |
52 | 2022-06-14 | 李治国 | 男 | 1977 | 47岁 | 博士研究生 | 独立董事 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 李治国:男,1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2003年8月至2008年9月,任复旦大学管理学院讲师;2008年12月至今,任复旦大学管理学院副教授。2018年10月至2023年2月任铁将军汽车电子股份有限公司独立董事。2020年12月至今,担任公司独立董事,兼任麦特汽车服务股份有限公司独立董事、浙江太美医疗科技股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。 | 是 |
53 | 2022-06-14 | 姜客宇 | 男 | 1992 | 32岁 | 本科 | 董事 | 2022-06-13 | -- | 2.03% | 0.51% | 姜客宇:男,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任华林证券股份有限公司业务经理。现任本公司投资部总经理。 | 是 |
54 | 2022-06-14 | 朱斌 | 男 | 1968 | 56岁 | 大专及其他 | 监事会主席 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 朱斌:男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,历任南通彩扩电子设备厂技术员,南通电缆厂车间主任,技术科科长、技术质检部部长、生产部部长等职务。2007年11月进入本公司工作,先后任质量管理部经理、车间主任、生产部经理。现任南通通达矽钢冲压科技有限公司运营总监助理兼制造部经理。 | 是 |
55 | 2022-06-14 | 宋智锋 | 男 | 1982 | 42岁 | {} | 监事 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 宋智锋:男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级技师。曾任通州市通达电力设备厂技术员、江苏通达动力科技股份有限公司车间技术主任。2017年7月至今任南通通达矽钢冲压科技有限公司研发工程师。 | 是 |
56 | 2022-06-14 | 芦小明 | 男 | 1981 | 43岁 | 本科 | 职工监事 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 芦小明:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江苏通达动力科技股份有限公司生产车间计划员、车间主任。2017年7月至今任南通通达矽钢冲压科技有限公司车间主管。 | 是 |
57 | 2022-06-14 | 杨祎洋 | 男 | 1981 | 43岁 | 硕士研究生 | 副总经理 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 杨祎洋:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任山特电子(深圳)有限公司战略采购。2008年7月进入公司工作,历任国际业务部经理,营销中心总监,事业部总经理,现任南通通达矽钢冲压科技有限公司总经理。 | 是 |
58 | 2022-06-14 | 卢应伶 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 副总经理 | 2015-06-30 | -- | -- | -- | 卢应伶:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师,美资ITT南通精密机械有限公司财务经理,万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理,中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015年6月进入公司工作,任公司副总经理、财务负责人。 | 是 |
59 | 2022-06-14 | 卢应伶 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 财务负责人 | 2015-06-30 | -- | -- | -- | 卢应伶:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师,美资ITT南通精密机械有限公司财务经理,万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理,中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015年6月进入公司工作,任公司副总经理、财务负责人。 | 是 |
60 | 2022-06-14 | 卢应伶 | 男 | 1970 | 54岁 | 本科 | 董秘 | 2022-06-13 | -- | -- | -- | 卢应伶:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,中国注册税务师。曾任江苏纺织技术学院财会系教师,美资ITT南通精密机械有限公司财务经理,万德集团湖州万德电子工业有限公司财务经理,中集集团南通中集罐式储运设备制造有限公司财务部副经理。2015年6月进入公司工作,任公司副总经理、财务负责人。 | 是 |